Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 11, 4., 1100 København K (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-13 fjernes Direktion: Jan Mogens Hee (direktion) (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-20 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-13 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-13 fjernes Legale ejere: KONSULENTFIRMA JAN HEE ApS (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-13 fjernes Navne: JAN HEE CONSULT ApS (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-13 fjernes Stiftere: Jan Mogens Hee (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2014-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2014-07-07 tilføjes Navne: JAN HEE CONSULT ApS (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2014-07-06 fjernes Navne: CIMBRER INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2014-07-07)
Den 2014-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i den til enhver tid anmeldte direktion. (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2014-07-07 tilføjes Vedtægter: 2014-07-07 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2014-07-07 fjernes Direktion: Helen van Loon (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-23 tilføjes Legale ejere: KONSULENTFIRMA JAN HEE ApS (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2013-04-02 tilføjes Navne: CIMBRER INVESTMENTS ApS (offentliggjort 2014-07-07)
Den 2013-04-01 fjernes Navne: NORDICDK ApS (offentliggjort 2013-03-22)
Den 2013-04-01 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2013-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 11, 4., 1100 København K (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2013-03-20 tilføjes Direktion: Helen van Loon (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2013-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-20 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2013-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2013-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2013-03-20 tilføjes Navne: NORDICDK ApS (offentliggjort 2013-03-22)
Den 2013-03-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2013-03-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2013-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2013-03-20 tilføjes Stiftere: Jan Mogens Hee (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2013-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2013-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-13)