Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Vedtægter | xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2013-03-12 sletter virksomheden Ejerskaber: BJERGGAARD CONSULT ApS. (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2015-05-30 sletter virksomheden Ejerskaber: EC CONSTRUCTION ApS. (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2022-07-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejd.selskabet Jernbanegade 10-12 Holding ApS. (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2022-08-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejd.selskabet Jernbanegade 10-12 ApS. (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejd.selskabet Jernbanegade 10-12 Holding ApS. (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-08-30 tilføjes Legale ejere: Hans Madsen Enderlein, Henrik Jessen Enderlein, Mads Madsen Enderlein (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-29 fjernes Legale ejere: Hans Madsen Enderlein (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-30 tilføjes Reelle ejere: Hans Madsen Enderlein, Henrik Jessen Enderlein (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-29 fjernes Reelle ejere: Hans Madsen Enderlein (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, og anparter, drive virksomhed ved investering, produktion, rådgivning, og/eller handle samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 tilføjes Vedtægter: 2024-08-20 (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skrillingevej 26, 5500 Middelfart (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Osmark 7, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Osmark 7, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2013-03-12 tilføjes Direktion: Hans Madsen Enderlein (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i erhvervsdrivende selskaber samt hermed beslægtet virk- somhed. (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2013-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2013-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Legale ejere: Hans Madsen Enderlein (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2013-03-12 tilføjes Navne: HME-CONSULT ApS (offentliggjort 2013-04-18)
Den 2013-03-12 tilføjes Reelle ejere: Hans Madsen Enderlein (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2013-03-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Vedtægter: 2013-03-12 (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2013-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-04-18)
Den 2013-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)