Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dallundvej 11, 5471 Søndersø (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 117, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2013-04-29 sletter virksomheden Ejerskaber: CURANT ApS. (offentliggjort 2016-03-06)
Den 2015-06-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A.M.E. RENGØRING ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: curant teknik ApS. (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 117, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2021-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolebakken 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolebakken 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolebakken 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolebakken 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolebakken 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolebakken 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolebakken 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolebakken 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ydunsæble Have 7, 5210 Odense NV (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-25 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-10-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ydunsæble Have 7, 5210 Odense NV (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2015-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 115, 1., 5200 Odense V (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2015-04-28 tilføjes Kontaktoplysninger: ame@ame-rengoering.dk (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2013-06-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2013-06-18 fjernes Revisor: Bogføring I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 115, 1., 5200 Odense V (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2013-03-20 tilføjes Direktion: Finn Schmidt Holm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i andre selskaber/virksomheder, investering, formueforvaltning samt i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-03-22)
Den 2013-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Legale ejere: Finn Schmidt Holm (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2013-03-20 tilføjes Navne: FINN SCHMIDT HOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2013-03-22)
Den 2013-03-20 tilføjes Reelle ejere: Finn Schmidt Holm (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2013-03-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-03-20 tilføjes Revisor: Bogføring I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Stiftere: Finn Schmidt Holm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Vedtægter: 2013-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-03-22)
Den 2013-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)