Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringkøbingvej 20, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sejrøgade 16, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-04 tilføjes Kontaktoplysninger: kjelsru3@online.no (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-03 fjernes Kontaktoplysninger: malthepilegaard@gmail.com (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sejrøgade 16, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersvej 198, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-04-24 tilføjes Kontaktoplysninger: malthepilegaard@gmail.com (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-04-23 fjernes Kontaktoplysninger: Tobias.madsen@hotmail.com (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2019-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 198, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2019-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kaserneboulevarden 15, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-23 tilføjes Kontaktoplysninger: Tobias.madsen@hotmail.com (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2019-05-22 fjernes Kontaktoplysninger: mulstein@gmail.com (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2017-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaserneboulevarden 15, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2017-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Stavnsvej 82, 8381 Tilst (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-22 tilføjes Kontaktoplysninger: mulstein@gmail.com (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2017-02-21 fjernes Kontaktoplysninger: c.tornoe@hotmail.com (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2013-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stavnsvej 82, 8381 Tilst (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2013-06-05 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-05 tilføjes Kontaktoplysninger: c.tornoe@hotmail.com (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2013-06-05 tilføjes Navne: Team Leo IF (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-05 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)