Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kurlandsgade 27, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kurlandsgade 3, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kurlandsgade 3, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Augustagade 26, 2300 København S (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-01 tilføjes Legale ejere: T.Engholm Holding ApS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-01 tilføjes Reelle ejere: Troels Pedersen Engholm (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-03-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Augustagade 26, 2300 København S (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2016-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkegårdsvej 54, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2013-07-15 tilføjes Hovedbranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2013-07-19)
Den 2013-07-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkegårdsvej 54, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2013-03-20 tilføjes Bestyrelse: Troels Pedersen Engholm (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-20 tilføjes Direktion: Troels Pedersen Engholm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve salg af udstyr samt afholde events, firmaarrangementer og kurser indenfor vandsportsaktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Legale ejere: Troels Pedersen Engholm (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2013-03-20 tilføjes Navne: BOARDSPORTS ApS (offentliggjort 2013-03-21)
Den 2013-03-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Stiftere: Troels Pedersen Engholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Vedtægter: 2013-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-03-21)
Den 2013-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)