Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCANDITEK ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2016-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2016-05-31 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2014-10-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2014-10-01 fjernes Revisor: Leth & Kaack ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engumvej 1 b., 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-21 tilføjes Direktion: Allan Rohmer Keith (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt enhver aktivitet, det efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Legale ejere: Allan Rohmer Keith (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2013-03-21 tilføjes Navne: AKE BREDAL ApS (offentliggjort 2013-03-21)
Den 2013-03-21 tilføjes Reelle ejere: Allan Rohmer Keith (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2013-03-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2013-03-21 tilføjes Revisor: Leth & Kaack ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Stiftere: Allan Rohmer Keith (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Vedtægter: 2013-03-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-03-21)
Den 2013-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)