Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Dekret | ||||
Vedtægter | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Formål | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriholmen 31, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-15 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-15 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-15 fjernes Kontaktoplysninger: info@badmodul.dk (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-15 fjernes Legale ejere: M.L. ANDREASEN HOLDING ApS, KNUDSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-15 fjernes Navne: BM 01022021 A/S (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-15 fjernes Reelle ejere: Mads Lindholm Andreasen, Jens Peter Knudsen (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-15 fjernes Stiftere: Malthe Ødger Lønstrup Vad, Mads Lindholm Andreasen (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2021-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2021-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-12 fjernes Bestyrelse: Mads Lindholm Andreasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-12 fjernes Direktion: Mads Lindholm Andreasen (direktør) (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-12 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-17 Statstidende Dekret
Den 2021-02-01 tilføjes Navne: BM 01022021 A/S (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2021-02-01 tilføjes Vedtægter: 2021-02-01 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2021-01-31 fjernes Navne: BADMODUL A/S (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-11 fjernes Bestyrelse: Jens Peter Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-01-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriholmen 31, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2020-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejby Industrivej 28, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-05-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2020-05-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-12-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.151.785,00 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2019-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2019-06-26 tilføjes Legale ejere: KNUDSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2019-06-26 fjernes Legale ejere: KNUDSENS KILDE ApS (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Reelle ejere: Mads Lindholm Andreasen, Jens Peter Knudsen (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2019-06-25 fjernes Reelle ejere: Mads Lindholm Andreasen, Jens Peter Knudsen (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-26 tilføjes Vedtægter: 2019-06-26 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-19 fjernes Bestyrelse: Mathias Mølsted Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-01 fjernes Legale ejere: LA HOLDING, KLIM ApS, Economica Holding ApS (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-22 tilføjes Bestyrelse: Jens Peter Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 979.018,00 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2017-12-22 tilføjes Legale ejere: Economica Holding ApS, KNUDSENS KILDE ApS (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2017-12-22 fjernes Legale ejere: ECONOMICA A/S (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Reelle ejere: Jens Peter Knudsen (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2017-12-22 tilføjes Vedtægter: 2017-12-22 (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af et flertal af bestyrelsesmedlemmerne. (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2016-09-02 tilføjes Vedtægter: 2016-09-02 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-09-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-20 fjernes Bestyrelse: Balder Nikolaj Vendt-Striim (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-12 tilføjes Bestyrelse: Balder Nikolaj Vendt-Striim (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-08-10 tilføjes Direktion: Mads Lindholm Andreasen (direktør) (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2015-08-10 fjernes Direktion: Malthe Ødger Lønstrup Vad (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-10 fjernes Bestyrelse: Malthe Ødger Lønstrup Vad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-01 tilføjes Legale ejere: M.L. ANDREASEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2015-06-01 tilføjes Reelle ejere: Mads Lindholm Andreasen (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-30 tilføjes Legale ejere: ECONOMICA A/S, LA HOLDING, KLIM ApS (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2015-01-30 fjernes Bestyrelse: Nils Bugge (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-08 tilføjes Bestyrelse: Mathias Mølsted Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejby Industrivej 28, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2013-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Knuds Vej 23 a., 1903 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-11 tilføjes Bestyrelse: Nils Bugge (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-11 fjernes Bestyrelse: Camilla Vittrup Carlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2013-09-11 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-09-11 fjernes Direktion: Mads Lindholm Andreasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Knuds Vej 23 a., 1903 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-15 tilføjes Bestyrelse: Camilla Vittrup Carlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-15 tilføjes Direktion: Mads Lindholm Andreasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, investering, handel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2013-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2013-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-15 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2013-03-15 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2013-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2013-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2013-03-15 tilføjes Kontaktoplysninger: info@badmodul.dk (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2013-03-15 tilføjes Navne: BADMODUL A/S (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2013-03-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2013-03-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2013-03-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2013-03-15 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-03-15 tilføjes Stiftere: Malthe Ødger Lønstrup Vad, Mads Lindholm Andreasen (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2013-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af begge direktører i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2013-03-15 tilføjes Vedtægter: 2013-03-15 (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2013-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2013-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-18)