Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-03-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Bonuz ApS. (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2014-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: LOKALTELEFONEN A/S. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2016-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bonuz ApS. (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2015-06-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2015-06-08 fjernes Revisor: CR STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2015-03-18 tilføjes Revisor: CR STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2015-03-18 fjernes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2013-07-01 tilføjes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2013-07-01 fjernes Revisor: PETOMI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: O B Muusvej 5, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-19 tilføjes Direktion: Karsten Rimmer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter eller aktier i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-03-25)
Den 2013-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Legale ejere: Karsten Rimmer (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2013-03-19 tilføjes Navne: RIMMER INVEST ApS (offentliggjort 2013-03-20)
Den 2013-03-19 tilføjes Reelle ejere: Karsten Rimmer (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2013-03-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2013-03-19 tilføjes Revisor: PETOMI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Stiftere: Karsten Rimmer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Vedtægter: 2013-03-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-03-20)
Den 2013-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)