Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: PRONOR INDUSTRITEKNIK A/S. (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Edwin Rahrs Vej 52, 8220 Brabrand (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Bestyrelse: Søren Nedergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Direktion: Søren Nedergaard (direktion) (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-18 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Kontaktoplysninger: sone@pronor.dk (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Legale ejere: NEDERGAARD NORDIC ApS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Navne: GIS A/S (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Reelle ejere: Søren Nedergaard (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Stiftere: NEDERGAARD NORDIC ApS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edwin Rahrs Vej 52, 8220 Brabrand (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Edwin Rahrs Vej 52, 8220 Brabrand (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 tilføjes Kontaktoplysninger: sone@pronor.dk (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-03 tilføjes Bestyrelse: Helle Nedergaard (næstformand) (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-01-03 fjernes Bestyrelse: Lars Fogh (næstformand) (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: NEDERGAARD NORDIC ApS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: LARS FOGH. AALBORG ApS (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Nedergaard (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: NEDERGAARD NORDIC ApS (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-29 tilføjes Legale ejere: NEDERGAARD NORDIC ApS (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2013-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edwin Rahrs Vej 52, 8220 Brabrand (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2013-03-18 tilføjes Bestyrelse: Lars Fogh (næstformand) (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2013-03-18 tilføjes Direktion: Søren Nedergaard (direktion) (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2013-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder, samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2013-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2013-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-18 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2013-03-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2013-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2013-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2013-03-18 tilføjes Legale ejere: LARS FOGH. AALBORG ApS (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2013-03-18 tilføjes Navne: GIS A/S (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2013-03-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2013-03-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2013-03-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2013-03-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2013-03-18 tilføjes Stiftere: NEDERGAARD NORDIC ApS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2013-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens næstformand i forening med en direktør, to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2013-03-18 tilføjes Vedtægter: 2013-03-18 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2013-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2013-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-18)