Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Vedtægter | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Tegningsregel |
Den 2013-03-22 sletter virksomheden Ejerskaber: SMV INVEST ApS. (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 5, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-27 fjernes Bestyrelse: Morten Bank-Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-27 fjernes Direktion: Carsten Bank-Mikkelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-19 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-27 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-27 fjernes Kontaktoplysninger: cbm@reacto.dk (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-27 fjernes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET AF 18. MARTS 2013 ApS, REACTO II ApS, PDS HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-27 fjernes Navne: SMV MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-27 fjernes Reelle ejere: Palle Dalgaard Sørensen (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-27 fjernes Stiftere: ESKEBO ApS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-09-12 tilføjes Navne: SMV MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-09-11 fjernes Navne: SMV MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-12 tilføjes Vedtægter: 2019-09-12 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-09-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 5, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro Torv 3, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: cbm@reacto.dk (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-06 tilføjes Bestyrelse: Martin Dalgaard Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-02-06 fjernes Bestyrelse: Torben Falk Andreassen (bestyrelse) (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-29 tilføjes Legale ejere: PDS HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-01-29 fjernes Legale ejere: FALKAN HOLDING ApS, ESKEBO ApS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-29 tilføjes Reelle ejere: Palle Dalgaard Sørensen (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro Torv 3, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2016-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselis Tværvej 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-23 fjernes Bestyrelse: Thomas Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-09 tilføjes Direktion: Carsten Bank-Mikkelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2015-04-09 fjernes Direktion: Thomas Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2014-06-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-01)
Den 2014-06-06 tilføjes Bestyrelse: Morten Bank-Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2014-06-06 tilføjes Direktion: Thomas Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2013-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselis Tværvej 4, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2013-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kaløvej 18, 8543 Hornslet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kapitalforvaltnings- og administrationsvirksomhed (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2013-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 4.500.000,00 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2013-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2013-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 3.750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Legale ejere: ESKEBO ApS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2013-03-19 tilføjes Legale ejere: FALKAN HOLDING ApS, INVESTERINGSSELSKABET AF 18. MARTS 2013 ApS, REACTO II ApS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2013-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2013-03-22 tilføjes Vedtægter: 2013-03-22 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2013-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaløvej 18, 8543 Hornslet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-19 tilføjes Bestyrelse: Thomas Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2013-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2013-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-19 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2013-03-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-01)
Den 2013-03-19 tilføjes Navne: SMV MANAGEMENT A/S (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2013-03-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2013-03-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2013-03-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2013-03-19 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2013-03-19 tilføjes Stiftere: ESKEBO ApS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2013-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2013-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-04)