Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2013-03-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TINE HUNDRUP ApS. (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2013-03-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HUNDRUP EJENDOMSINVEST ApS. (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2021-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-09-30 tilføjes Vedtægter: 2021-09-30 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-07-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 tilføjes Kontaktoplysninger: hundrup@stofanet.dk (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 22, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-05 tilføjes Direktion: Tony Erik Arnholt Hundrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt være medejer af virksomheder samt drive finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2013-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2013-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Legale ejere: Tony Erik Arnholt Hundrup, Tine Hundrup (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2013-03-05 tilføjes Navne: TINE HUNDRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2013-03-19)
Den 2013-03-05 tilføjes Reelle ejere: Tony Erik Arnholt Hundrup, Tine Hundrup (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2013-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Stiftere: Tony Erik Arnholt Hundrup, Tine Hundrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Vedtægter: 2013-03-05 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2013-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-03-19)
Den 2013-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)