Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Vedtægter | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-30 tilføjes Bestyrelse: Marianne Fruensgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-11-30 fjernes Bestyrelse: Karsten Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-10-01 tilføjes Direktion: Karsten Madsen (direktør) (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-10-01 fjernes Direktion: Casper Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2022-12-08 tilføjes Bestyrelse: Karsten Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2022-12-07 fjernes Bestyrelse: Karsten Madsen (formand) (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-30 fjernes Legale ejere: ALA ApS (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2021-12-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-30 fjernes Legale ejere: L´APS (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2020-11-27 tilføjes Bestyrelse: Søren Ehlert (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-27 fjernes Bestyrelse: Per Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-30 fjernes Legale ejere: BAMACEAN ApS (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2019-12-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: Casper Gammelgaard, Søren Ehlert, Søren Nørgaard Sørensen (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2018-04-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2017-12-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-01 fjernes Legale ejere: JELMIR ApS (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-05-22 tilføjes Direktion: Casper Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2017-05-22 fjernes Direktion: Per Christensen (direktør) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-22 tilføjes Vedtægter: 2017-05-22 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-22 fjernes Bestyrelse: Casper Nørgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-01 tilføjes Legale ejere: JELMIR ApS, BAMACEAN ApS, L´APS, ALA ApS, ADVOKATANPARTSSELSKABET MFR, ADVOKATANPARTSSELSKABET STCL, ADVOKATANPARTSSELSKABET LAURA, ADVOKATANPARTSSELSKABET KKE, ADVOKATANPARTSSELSKABET SKOVHUSET, ADVOKATANPARTSSELSKABET KJ3C, ADVOKATANPARTSSELSKABET SKJØNAA, ADVOKATANPARTSSELSKABET MBW 1, BAKKEVEJ ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2016-10-01 fjernes Legale ejere: AHJ NR. 111 ApS, Hans Sønderby Christensen (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-09-30 fjernes Legale ejere: ADVOKATANPARTSSELSKABET STCL, ADVOKATANPARTSSELSKABET LAURA, ADVOKATANPARTSSELSKABET KKE, ADVOKATANPARTSSELSKABET SKOVHUSET, ADVOKATANPARTSSELSKABET KJ3C, L´APS, ADVOKATANPARTSSELSKABET SKJØNAA, ADVOKATANPARTSSELSKABET MBW 1, ALA ApS, JELMIR ApS, BAKKEVEJ ADVOKATANPARTSSELSKAB, BAMACEAN ApS, ADVOKATANPARTSSELSKABET MFR (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2016-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Badehusvej 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2015-11-24 tilføjes Bestyrelse: Per Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2015-11-24 fjernes Bestyrelse: Anker Laden-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-24 tilføjes Direktion: Per Christensen (direktør) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2015-11-24 fjernes Direktion: Anders Thorup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-24 tilføjes Vedtægter: 2015-11-24 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2014-11-25 tilføjes Bestyrelse: Anders Hjulmand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-25 fjernes Bestyrelse: Jens Koefoed Stadum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-17 tilføjes Legale ejere: ADVOKATANPARTSSELSKABET MFR (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Legale ejere: ADVOKATANPARTSSELSKABET STCL, ADVOKATANPARTSSELSKABET LAURA, ADVOKATANPARTSSELSKABET KKE, ADVOKATANPARTSSELSKABET SKOVHUSET, ADVOKATANPARTSSELSKABET KJ3C, L´APS, ADVOKATANPARTSSELSKABET SKJØNAA, ADVOKATANPARTSSELSKABET MBW 1, ALA ApS, JELMIR ApS, BAKKEVEJ ADVOKATANPARTSSELSKAB, BAMACEAN ApS, AHJ NR. 111 ApS, Hans Sønderby Christensen (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2013-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Badehusvej 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2013-03-18 tilføjes Bestyrelse: Jens Koefoed Stadum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-18 tilføjes Direktion: Anders Thorup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2013-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-18 tilføjes Navne: HJULMANDKAPTAIN ADVOKATKOMPLEMENTARAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2013-03-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-03-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-18 tilføjes Stiftere: Thomas Tai Bang Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-18 tilføjes Vedtægter: 2013-03-18 (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2013-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2013-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)