Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Bestyrelse | Kapital | ||||
Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Formål | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-01 tilføjes Direktion: Thomas Buch Tøstesen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-01 fjernes Direktion: Martin Johanning (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-22 tilføjes Bestyrelse: Bo Thørring Kulmbach (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-03-22 fjernes Bestyrelse: Nanna Seidelin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-11-01 fjernes Bestyrelse: Per Egebæk Have (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-09-01 tilføjes Direktion: Martin Johanning (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-09-01 fjernes Direktion: Torben Kylling Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 9.000.000,00 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-08-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-08-22 tilføjes Vedtægter: 2023-08-22 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 fjernes Bestyrelse: Gert Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-24 tilføjes Bestyrelse: Lars Tveen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-04-30 fjernes Bestyrelse: Peter Johan Mads Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-12-01 tilføjes Bestyrelse: Christina Smidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-01 fjernes Bestyrelse: Troels Nim Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-14 tilføjes Bestyrelse: Peter Johan Mads Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2020-05-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 18.000.000,00 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2020-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2020-03-06 tilføjes Vedtægter: 2020-03-06 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-16 tilføjes Bestyrelse: Simon Faber (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-04-16 fjernes Bestyrelse: Simon Faber (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-28 tilføjes Vedtægter: 2017-11-28 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-04 tilføjes Bestyrelse: Per Falholt (formand) (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-09-03 fjernes Bestyrelse: Per Falholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-07-26 tilføjes Bestyrelse: Henrik Bindslev (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-30 tilføjes Bestyrelse: Per Falholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-05-30 fjernes Bestyrelse: Jens Nørgaard Oddershede (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-11 tilføjes Direktion: Torben Kylling Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2016-03-10 fjernes Direktion: Torben Kylling Petersen (suppleant) (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-03-10 fjernes Bestyrelse: Torben Kylling Petersen (suppleant) (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-20 fjernes Direktion: Pia Bech Mathiesen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-28 tilføjes Bestyrelse: Troels Nim Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2015-10-07 tilføjes Bestyrelse: Torben Kylling Petersen (suppleant) (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-10-07 tilføjes Direktion: Torben Kylling Petersen (suppleant) (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 36.000.000,00 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2015-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2015-03-27 tilføjes Vedtægter: 2015-03-27 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@universe.dk (offentliggjort 2013-12-26)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2013-05-22 tilføjes Formål: Fondens ehvervsmæssige formål er at eje, drive og udvikle en naturvidenskabelig oplevelsespark (science park) på Als for herigennem direkte af fremme Fondens ideelle formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000.000,00 (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2013-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 tilføjes Tegningsregel: Fonden forpligtes ved underskrift af formanden i forening med et yderligere bestyrelsesmedlem eller adm. direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med den adm. direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 tilføjes Vedtægter: 2013-05-22 (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Bibranche: Forlystelsesparker o.l. (offentliggjort 2013-03-27)
Den 2013-03-19 tilføjes Hovedbranche: Museer (offentliggjort 2013-03-27)
Den 2013-03-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-12 tilføjes Bestyrelse: Jens Nørgaard Oddershede (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-12 tilføjes Direktion: Pia Bech Mathiesen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Navne: FONDEN UNIVERSE SCIENCE PARK (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-03-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-03-15)
Den 2013-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)