Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 227, st. 1., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Femte Juni Plads 8, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2013-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JEGO INVEST ApS. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-06-13 tilføjes Kontaktoplysninger: ole.risch@jegocompany.dk (offentliggjort 2014-06-13)
Den 2013-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Femte Juni Plads 8, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2013-03-15 tilføjes Direktion: Ole Risch Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og drive udlejningsvirksomhed med ejendomme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-03-19)
Den 2013-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 tilføjes Legale ejere: JEGO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2013-03-15 tilføjes Navne: JEGO EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-03-15)
Den 2013-03-15 tilføjes Reelle ejere: Ole Risch Christiansen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2013-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 tilføjes Stiftere: JEGO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 tilføjes Vedtægter: 2013-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-03-15)
Den 2013-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)