Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kapital | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karlslunde Kysthave 3, 3. mf., 2690 Karlslunde (offentliggjort 2024-06-15)
Den 2024-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Brogade 7, 4600 Køge (offentliggjort 2024-06-15)
Den 2024-06-15 fjernes Kontaktoplysninger: administration@touchstore.dk (offentliggjort 2024-06-15)
Den 2014-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SVEND ARNE SVENDSEN FINANS ApS. (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: RØDOVRE MATERIALHANDEL ApS. (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2016-02-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FREDERIKSBERG MATERIALHANDEL ApS. (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HASLEV MATERIALHANDEL ApS. (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2017-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: RØDOVRE MATERIALHANDEL ApS. (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2017-05-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Mens Shop ApS. (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-10-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Mens Shop ApS. (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2020-10-08 sletter virksomheden Ejerskaber: RØDOVRE MATERIALHANDEL ApS. (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2020-11-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: S.A. Svendsen ApS. (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogade 7, 4600 Køge (offentliggjort 2024-06-15)
Den 2023-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Brogade 19, 1., 4600 Køge (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-11-30 tilføjes Kontaktoplysninger: administration@touchstore.dk (offentliggjort 2024-06-15)
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-04-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2023-04-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2023-04-13 fjernes Revisor: HAAMANN 1 A/S (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogade 19, 1., 4600 Køge (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødovre Centrum 208, 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2020-02-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-10 tilføjes Vedtægter: 2016-02-10 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2014-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovre Centrum 208, 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2014-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Åholmvej 6, 4320 Lejre (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2013-09-17 tilføjes Revisor: HAAMANN 1 A/S (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2013-09-17 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åholmvej 6, 4320 Lejre (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2013-03-08 tilføjes Direktion: Svend Arne Svendsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2013-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2013-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-08 tilføjes Legale ejere: Svend Arne Svendsen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2013-03-08 tilføjes Navne: SA SVENDSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-03-14)
Den 2013-03-08 tilføjes Reelle ejere: Svend Arne Svendsen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2013-03-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2013-03-08 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-08 tilføjes Stiftere: Svend Arne Svendsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-08 tilføjes Vedtægter: 2013-03-08 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2013-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-03-14)
Den 2013-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)