Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-03-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CARPORTSPECIALISTEN ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2023-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Egebjergvej 28, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-14 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-16 fjernes Legale ejere: Morten Lindgaard Høyer, Morten Kvistgaard Pedersen, Allan Rosendal Pedersen (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-16 fjernes Navne: RPH HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-16 fjernes Reelle ejere: Morten Lindgaard Høyer, Morten Kvistgaard Pedersen, Allan Rosendal Pedersen (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-16 fjernes Stiftere: Morten Lindgaard Høyer, Morten Kvistgaard Pedersen, Allan Rosendal Pedersen (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-31 fjernes Direktion: Allan Rosendal Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber/virksomheder og udføre investeringer af enhver art samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2013-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2013-11-13 tilføjes Vedtægter: 2013-11-13 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2013-10-24 tilføjes Direktion: Morten Lindgaard Høyer (direktør) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2013-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebjergvej 28, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2013-03-14 tilføjes Direktion: Allan Rosendal Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2013-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2013-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-14 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2013-03-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2013-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2013-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2013-03-14 tilføjes Legale ejere: Morten Lindgaard Høyer, Morten Kvistgaard Pedersen, Allan Rosendal Pedersen (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2013-03-14 tilføjes Navne: RPH HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2013-03-14 tilføjes Reelle ejere: Morten Lindgaard Høyer, Morten Kvistgaard Pedersen, Allan Rosendal Pedersen (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2013-03-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2013-03-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2013-03-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2013-03-14 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2013-03-14 tilføjes Stiftere: Morten Lindgaard Høyer, Morten Kvistgaard Pedersen, Allan Rosendal Pedersen (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2013-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2013-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-08)