Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
FABRIKANT JØRGEN MØLLERS MINDEFOND (CVR 11664296) | Aktiv | 22.02.1986 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Gudrun Hyldeborg Møller | 27.04.2015 | 03.01.2021 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
Helge Blicher Møller | 05.10.1963 | 12.03.2024 | 33,33-49,99% | 33,33 % |