Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marcus Choleva | 28.12.1971 | 26.09.1994 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Simon Bent Sørensen | 28.12.1971 | 26.09.1994 | bestyrelse |
Preben Høyen Andersen | 28.12.1971 | 26.09.1994 | bestyrelse |
Hans Christian Dybvad Jensen | 28.12.1971 | 26.09.1994 | bestyrelse |
Frits Rasmussen | 28.12.1971 | 26.09.1994 | bestyrelse |
Steen Gede | 28.12.1971 | 06.08.1993 | bestyrelse |
Torben Kaad Friis | 28.12.1971 | 06.08.1993 | bestyrelse |
Freddi Erik Binau | 28.12.1971 | 04.07.1991 | bestyrelse |
Flemming Steen Frahm | 28.12.1971 | 26.07.1990 | bestyrelse |
Aksel Bjødstrup Andreasen | 28.12.1971 | 15.06.1989 | bestyrelse |
Aksel Gybel Jensen | 28.12.1971 | 06.01.1988 | bestyrelse |
Edvin Wester Sørensen | 28.12.1971 | 06.01.1988 | bestyrelse |