Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Formål | Navne | ||||
Vedtægter | Direktion | Revisor | Tegningsregel | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frejasgade 17, 7400 Herning (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Frejasgade 17, 7400 Herning (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2013-03-13 sletter virksomheden Ejerskaber: MSW2016 ApS. (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2016-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mik-kro ApS. (offentliggjort 2016-12-31)
Den 2023-10-02 tilføjes Legale ejere: Sofia Juhl Heesgaard (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-02 tilføjes Reelle ejere: Jesper Viller Heesgaard, Matias Juhl Heesgaard, Sofia Juhl Heesgaard (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-01 fjernes Reelle ejere: Jesper Viller Heesgaard, Matias Juhl Heesgaard (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frejasgade 17, 7400 Herning (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Baggeskærvej 25, 7400 Herning (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@mirou.dk (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og agenturvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-05 tilføjes Navne: MIROU ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-04 fjernes Navne: MIROU HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-05 tilføjes Vedtægter: 2023-02-05 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-01 tilføjes Direktion: Steen Juhl Heesgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-01 fjernes Direktion: Jesper Viller Heesgaard (direktør) (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-30 tilføjes Direktion: Jesper Viller Heesgaard (direktør) (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2014-12-30 fjernes Direktion: Kenneth Kiel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-30 tilføjes Legale ejere: Jesper Viller Heesgaard, Matias Juhl Heesgaard (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2014-12-30 tilføjes Reelle ejere: Jesper Viller Heesgaard, Matias Juhl Heesgaard (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2014-05-27 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-01 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-01 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er engroshandel med tekstilvarer. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2013-03-13 tilføjes Navne: MIROU HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2013-03-12 fjernes Navne: MIROU SWIMWEAR ApS (offentliggjort 2013-03-12)
Den 2013-03-05 tilføjes Navne: MIROU SWIMWEAR ApS (offentliggjort 2013-03-12)
Den 2013-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-13 tilføjes Vedtægter: 2013-03-13 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2013-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baggeskærvej 25, 7400 Herning (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2013-03-05 tilføjes Direktion: Kenneth Kiel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-03-20)
Den 2013-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Stiftere: Kenneth Kiel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-03-12)
Den 2013-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)