Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | Ejerskaber | xbrl | ||||
Binavne | Vedtægter | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Navne | Virksomhedsform | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Sandorff Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-14 tilføjes Direktion: Rasmus Sandorff Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2021-10-13 sletter virksomheden Ejerskaber: SCRIPTOR TECHNOLOGY A/S. (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: REFURB A/S. (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2022-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Refurb Holding ApS. (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-29 fjernes Bestyrelse: Søren Holm Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-29 fjernes Direktion: Søren Holm Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-04-15 tilføjes Binavne: Refurb A/S (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-04-15 tilføjes Vedtægter: 2024-04-15 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-23 tilføjes Binavne: Scriptor Technology A/S, Documatic A/S (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-08 tilføjes Vedtægter: 2022-12-08 (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Bestyrelse: Søren Holm Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2021-08-23 fjernes Bestyrelse: Jesper Peulicke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Direktion: Søren Holm Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2021-08-23 fjernes Direktion: Jesper Peulicke (direktør) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Vedtægter: 2021-08-23 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2021-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Topstykket 24, 3460 Birkerød (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Delta 8, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to direktører i forening. (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-03-17 tilføjes Bestyrelse: Jesper Peulicke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-03-17 fjernes Bestyrelse: Johannes Frederik Bach (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-17 tilføjes Direktion: Jesper Peulicke (direktør) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-03-17 fjernes Direktion: Jimmy Fischer Holm (direktør) (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-17 tilføjes Legale ejere: Blue BidCO ApS (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-17 fjernes Legale ejere: DELTA 6 INTERNATIONAL INVEST ApS, Jesper Ravn (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-17 tilføjes Vedtægter: 2021-03-17 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-03-16 tilføjes Vedtægter: 2021-03-16 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-02-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-10 tilføjes Vedtægter: 2019-12-10 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Delta 8, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2018-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Delta 6, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med og distribution af it-udstyr og serviceydelser i tilknytning hertil, investering og al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-09 tilføjes Vedtægter: 2016-11-09 (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-01 tilføjes Legale ejere: Jesper Ravn (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-31 fjernes Legale ejere: RAVN TELECOM ApS (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-25 tilføjes Direktion: Jimmy Fischer Holm (direktør) (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2016-05-25 fjernes Direktion: Niels Henrik Reventlow (direktør) (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2016-05-12 tilføjes Kontaktoplysninger: administration@egiss.net (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 fjernes Kontaktoplysninger: administration@egiss.dk (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Niels Henrik Reventlow (direktør) (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-12-31 fjernes Direktion: Jesper Ravn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-27 tilføjes Binavne: E-BUSINESS GLOBAL IT SUPPLY AND SERVICE A/S (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-03-26 fjernes Binavne: E-BUSINESS GLOBAL IT SUPPLY AND SERVICE ApS (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-03-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-03-18 tilføjes Navne: EGISS A/S (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-03-17 fjernes Navne: EGISS ApS (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-03-18 tilføjes Vedtægter: 2015-03-18 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2015-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-03-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Delta 6, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2014-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibe Alle 3, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2014-05-21)
Den 2014-05-19 tilføjes Bestyrelse: Johannes Frederik Bach (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med og distribution af it-udstyr og serviceydelser i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2014-05-19 tilføjes Kontaktoplysninger: administration@egiss.dk (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2014-05-18 fjernes Kontaktoplysninger: jh@egiss.dk (offentliggjort 2014-05-21)
Den 2014-05-19 tilføjes Legale ejere: DELTA 6 INTERNATIONAL INVEST ApS (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2014-05-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2014-05-19 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktionen i forening med bestyrelsesformanden (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2014-05-19 tilføjes Vedtægter: 2014-05-19 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-11-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-30 fjernes Direktion: Kim Vibe-Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-11 tilføjes Kontaktoplysninger: jh@egiss.dk (offentliggjort 2014-05-21)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-25)
Den 2013-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibe Alle 3, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2014-05-21)
Den 2013-03-12 tilføjes Binavne: E-BUSINESS GLOBAL IT SUPPLY AND SERVICE ApS (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2013-03-12 tilføjes Direktion: Kim Vibe-Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2013-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2013-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Legale ejere: RAVN TELECOM ApS (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2013-03-12 tilføjes Navne: EGISS ApS (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2013-03-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-03-12 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Stiftere: RAVN TELECOM ApS, Kim Vibe-Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2013-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)