Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandhøjsvej 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovshovedvej 21, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2013-03-27 sletter virksomheden Ejerskaber: TANK INVEST ApS. (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2015-03-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Havnegade Invest ApS. (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2021-01-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DanBAN Seed Capital IV Feeder Fond K/S. (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 85.000,00 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-25 tilføjes Vedtægter: 2021-06-25 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-18 tilføjes Legale ejere: Mandarin Invest ApS, CHRISTIANSHUS INVEST ApS, CAMILLASHUS INVEST ApS, FREDERIKSHUS INVEST ApS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-17 fjernes Legale ejere: CHRISTIANSHUS INVEST ApS, CAMILLASHUS INVEST ApS, FREDERIKSHUS INVEST ApS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-18 tilføjes Reelle ejere: Christian Moe Halsted, Camilla Sofie Halsted, Frederik Paul Siesbye Halsted, Søren Halsted (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-17 fjernes Reelle ejere: Christian Moe Halsted, Camilla Sofie Halsted, Frederik Paul Siesbye Halsted (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovshovedvej 21, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2021-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvangen 18, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-10 tilføjes Kontaktoplysninger: fpsh@lsted.com (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-09 fjernes Kontaktoplysninger: christianh@lsted.com (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2020-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvangen 18, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2020-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 383, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2020-10-03 tilføjes Kontaktoplysninger: christianh@lsted.com (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 383, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2014-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 41, 3., 1107 København K (offentliggjort 2014-05-30)
Den 2014-05-27 fjernes Direktion: Vibeke Halsted (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 41, 3., 1107 København K (offentliggjort 2014-05-30)
Den 2013-03-11 tilføjes Direktion: Camilla Sofie Halsted (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-11 fjernes Direktion: Camilla Sofie Halsted (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er som langsigtet investering at eje anparter og aktier i andre selskaber, samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-03-15)
Den 2013-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2013-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-11 tilføjes Legale ejere: CHRISTIANSHUS INVEST ApS, CAMILLASHUS INVEST ApS, FREDERIKSHUS INVEST ApS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2013-03-11 tilføjes Navne: NIXEN INVEST ApS (offentliggjort 2013-03-12)
Den 2013-03-11 tilføjes Reelle ejere: Christian Moe Halsted, Camilla Sofie Halsted, Frederik Paul Siesbye Halsted (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2013-03-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-03-11 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-11 tilføjes Stiftere: FREDERIKSHUS INVEST ApS, CHRISTIANSHUS INVEST ApS, CAMILLASHUS INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne hver især. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-11 tilføjes Vedtægter: 2013-03-11 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2013-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-03-12)
Den 2013-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)