Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Kapital | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Reelle ejere | Bibranche | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-22 tilføjes Vedtægter: 2024-05-22 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-15 tilføjes Bestyrelse: Steen Nørby Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-27 tilføjes Legale ejere: IMAGE HOUSE HOLDING A/S (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-26 fjernes Legale ejere: IMAGE HOUSE HOLDING A/S (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-18 fjernes Bestyrelse: Steen Nørby Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-01 tilføjes Bestyrelse: Steen Nørby Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-08-24 tilføjes Vedtægter: 2022-08-24 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2022-08-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-23 tilføjes Bestyrelse: Søren Spaabæk Holstebroe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-23 fjernes Bestyrelse: Henrik Ilsby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-29)
Den 2022-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 2.323.000,00 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-31 tilføjes Vedtægter: 2022-03-31 (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-03-23 tilføjes Vedtægter: 2022-03-23 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2021-07-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-25 tilføjes Bestyrelse: Henrik Ilsby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-29)
Den 2021-05-24 fjernes Bestyrelse: Henrik Ilsby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-15 tilføjes Binavne: PantoInspect A/S (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-13 tilføjes Vedtægter: 2019-05-13 (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Titangade 9, 1., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Carsten Niebuhrs Gade 10, 2., 1577 København V (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-03-12 tilføjes Hjemmeside: www.pantoinspect.com (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-07-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-30 tilføjes Kontaktoplysninger: mabr@pantoinspect.com (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-29 fjernes Kontaktoplysninger: jeno@pantoinspect.dk (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-24 tilføjes Direktion: Malte Breiting (direktør) (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-23 fjernes Direktion: Jesper Nørregaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-23 fjernes Legale ejere: OSTO HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.125.000,00 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2016-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2016-09-01 tilføjes Vedtægter: 2016-09-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-30 tilføjes Bestyrelse: Henrik Ilsby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2016-05-29 fjernes Bestyrelse: Henrik Ilsby (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-30 tilføjes Vedtægter: 2016-05-30 (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: OSTO HOLDING ApS, IMAGE HOUSE HOLDING A/S (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udvikling, handel og service indenfor jernbanesektoren i hele verden (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.087.000,00 (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2014-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Vedtægter: 2014-06-27 (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2014-06-16 tilføjes Direktion: Jesper Nørregaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-16 fjernes Direktion: Claus Hoelgaard Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-16 tilføjes Kontaktoplysninger: jeno@pantoinspect.dk (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carsten Niebuhrs Gade 10, 2., 1577 København V (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2013-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kannikestræde 7, 1169 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-16)
Den 2013-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.050.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-02 tilføjes Reelle ejere: Hans Jørgen Steenberg (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2013-04-01 tilføjes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-04-23)
Den 2013-04-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andet elektrisk udstyr (offentliggjort 2013-04-23)
Den 2013-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kannikestræde 7, 1169 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-04 tilføjes Bestyrelse: Henrik Ilsby (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-04 tilføjes Direktion: Claus Hoelgaard Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-04 tilføjes Navne: IMAGE HOUSE PANTOINSPECT A/S (offentliggjort 2013-03-27)
Den 2013-03-04 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-04 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-03-04 tilføjes Revisor: ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-03-27)
Den 2013-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)