Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Legale ejere | xbrl | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2013-02-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KUNSTSTOF-KEMI. SKANDINAVIA A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2023-11-23 tilføjes Legale ejere: Annamone Holding ApS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2023-11-23 fjernes Legale ejere: Anna Lis Schiøler (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2023-11-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 fjernes Reelle ejere: Charlotte Schiøler (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2022-12-06 tilføjes Legale ejere: Frogfish Holding ApS (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2022-12-06 fjernes Legale ejere: Thomas Sebastian Lehn Schiøler (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2022-12-06 fjernes Reelle ejere: Thomas Sebastian Lehn Schiøler (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-11-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-26 tilføjes Legale ejere: Kinocap ApS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-26 fjernes Legale ejere: Charlotte Schiøler (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2017-10-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 18, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 12, 1., 1256 København K (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2013-07-10 tilføjes Legale ejere: Thomas Sebastian Lehn Schiøler (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2013-07-10 tilføjes Reelle ejere: Thomas Sebastian Lehn Schiøler (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2013-05-27 tilføjes Legale ejere: Charlotte Schiøler (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2013-05-27 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Schiøler (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2013-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre virksomheder samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-23 tilføjes Vedtægter: 2013-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 12, 1., 1256 København K (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2013-02-28 tilføjes Direktion: Anna Lis Schiøler (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Legale ejere: Anna Lis Schiøler (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2013-02-28 tilføjes Navne: ANNA SCHIØLER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-03-08)
Den 2013-02-28 tilføjes Reelle ejere: Anna Lis Schiøler (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2013-02-28 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-02-28 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Stiftere: Anna Lis Schiøler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-03-08)
Den 2013-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)