Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Direktion | Navne | Vedtægter | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lybækvej 1, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Novej 46, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-11 tilføjes Kontaktoplysninger: haubjerg.no@gmail.com (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2013-03-05 sletter virksomheden Ejerskaber: LJH VIND K/S. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2024-01-15 tilføjes Revisor: Revice, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-15 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-11-10 tilføjes Legale ejere: Jeppe Aarup Haubjerg (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-10 fjernes Legale ejere: Leif Mølgaard Haubjerg (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-09 fjernes Legale ejere: Jeppe Aarup Haubjerg (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-10 fjernes Reelle ejere: Leif Mølgaard Haubjerg (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Novej 46, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2023-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Novej 46, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Novej 46, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Novej 46, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Novej 46, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Novej 46, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Novej 46, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Novej 46, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Novej 46, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Novej 46, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Novej 46, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Novej 46, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-10 tilføjes Legale ejere: Jeppe Aarup Haubjerg (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2021-11-09 fjernes Legale ejere: Jeppe Aarup Haubjerg (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: Jeppe Aarup Haubjerg, Leif Mølgaard Haubjerg (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2021-06-29 fjernes Legale ejere: Jeppe Aarup Haubjerg, Leif Mølgaard Haubjerg (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-30 tilføjes Reelle ejere: Leif Mølgaard Haubjerg, Jeppe Aarup Haubjerg (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2021-06-29 fjernes Reelle ejere: Jeppe Aarup Haubjerg, Leif Mølgaard Haubjerg (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-07 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-06-07 fjernes Revisor: VL REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2020-07-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Novej 46, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2020-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Novej 46, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-03 tilføjes Revisor: VL REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og avl af smågrise og slagtesvin. (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-08 tilføjes Direktion: Jeppe Aarup Haubjerg (direktør) (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-08 fjernes Direktion: Leif Mølgaard Haubjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-08 tilføjes Navne: Haubjerg ApS (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-07 fjernes Navne: LJH VIND ApS (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-08 tilføjes Vedtægter: 2017-11-08 (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive en vindmølle samt i øvrigt forestå de i tilknytning hertil naturligt hørende aktiviteter. (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2014-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-07 tilføjes Vedtægter: 2014-11-07 (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2014-04-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2014-08-22)
Den 2014-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-08-22)
Den 2013-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Novej 46, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2013-03-05 tilføjes Direktion: Leif Mølgaard Haubjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-08-22)
Den 2013-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Legale ejere: Jeppe Aarup Haubjerg, Leif Mølgaard Haubjerg (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2013-03-05 tilføjes Navne: LJH VIND ApS (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2013-03-05 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Aarup Haubjerg, Leif Mølgaard Haubjerg (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2013-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2013-03-05 tilføjes Stiftere: Leif Mølgaard Haubjerg, Jeppe Aarup Haubjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-03-07)
Den 2013-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)