Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-16 tilføjes Vedtægter: 2015-03-16 (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-16 fjernes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2014-05-14 tilføjes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2014-05-14 fjernes Revisor: Regnskabskonsulent Keld Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-07 tilføjes Kontaktoplysninger: is@zoar.dk (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2013-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skipperalle 3, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-06 tilføjes Direktion: Ib Sønderby Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejendommen Solvænget 10, 3480 Fredensborg, udleje denne samt hermed beslægtet virksomhed inklusiv kapitalanbringelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-06 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2013-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-06 tilføjes Legale ejere: Ib Sønderby Larsen (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2013-03-06 tilføjes Navne: SOLVÆNGET 10 ApS (offentliggjort 2013-03-06)
Den 2013-03-06 tilføjes Reelle ejere: Ib Sønderby Larsen (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2013-03-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2013-03-06 tilføjes Revisor: Regnskabskonsulent Keld Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-06 tilføjes Stiftere: Ib Sønderby Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-06 tilføjes Vedtægter: 2013-03-06 (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2013-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-03-06)
Den 2013-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)