Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2015-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestagervej 17, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-06 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Kontaktoplysninger: ncu@beierholm.dk (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Legale ejere: Christian Algot Enevoldsen, Per Algot Enevoldsen, Winnie Liljeborg (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Navne: PEWIC HOLDING 3 ApS (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Stiftere: Per Algot Enevoldsen, Christian Algot Enevoldsen (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-01 fjernes Direktion: Martin Høyer-Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2013-12-12 tilføjes Direktion: Martin Høyer-Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2013-12-12 fjernes Direktion: Per Algot Enevoldsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestagervej 17, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2013-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 10, 1408 København K (offentliggjort 2013-11-29)
Den 2013-11-19 tilføjes Kontaktoplysninger: ncu@beierholm.dk (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2013-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2013-08-01 fjernes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Prometheus Invest ApS og foretage anden virksomhed som efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2013-05-14 tilføjes Navne: PEWIC HOLDING 3 ApS (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2013-05-13 fjernes Navne: PEWIC HOLDING 2 ApS (offentliggjort 2013-03-06)
Den 2013-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2013-05-14 tilføjes Vedtægter: 2013-05-14 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2013-03-20 tilføjes Legale ejere: Per Algot Enevoldsen, Winnie Liljeborg (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2013-03-06 tilføjes Legale ejere: Christian Algot Enevoldsen (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2013-03-08 tilføjes Direktion: Winnie Liljeborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-06 tilføjes Direktion: Per Algot Enevoldsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 10, 1408 København K (offentliggjort 2013-11-29)
Den 2013-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2013-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-06 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2013-03-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2013-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2013-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2013-03-06 tilføjes Navne: PEWIC HOLDING 2 ApS (offentliggjort 2013-03-06)
Den 2013-03-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2013-03-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2013-03-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2013-03-06 tilføjes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-06 tilføjes Stiftere: Per Algot Enevoldsen, Christian Algot Enevoldsen (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2013-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2013-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2013-03-06 sletter virksomheden Ejerskaber: PEWIC HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-06-04)