Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kenny Bjerre | 25.04.2016 | direktør |
Ruben Overgaard Steffensen | 05.03.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kenny Bjerre | 05.03.2013 | 07.04.2013 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Katja Lykke Lusty Petersen | 29.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Jensen | 06.12.2023 | næstformand |
Ruben Overgaard Steffensen | 12.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Julie Christfort Jensen | 12.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Bjerre Strange | 24.05.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ruben Overgaard Steffensen | 25.04.2018 | 25.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mette Bjerre | 24.05.2017 | 25.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Marie Johanne Steffensen | 24.05.2017 | 25.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kenny Bjerre | 25.04.2016 | 24.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Baier Freitag | 25.04.2016 | 24.05.2017 | formand |
Ruben Overgaard Steffensen | 25.04.2016 | 24.05.2017 | næstformand |
Morten Bjerre | 08.10.2014 | 06.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Baier Freitag | 08.10.2014 | 24.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Drost Christiansen | 31.05.2014 | 29.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ruben Overgaard Steffensen | 31.05.2014 | 24.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kenny Bjerre | 31.05.2014 | 24.04.2016 | formand |