Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2016-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 59, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-04 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-17 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-17 fjernes Legale ejere: Suiying Ye (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-17 fjernes Navne: FAFA ApS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-17 fjernes Stiftere: Suiying Ye (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-03-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-27 fjernes Direktion: Suiying Ye (direktion) (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 59, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2013-03-04 tilføjes Direktion: Suiying Ye (direktion) (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2013-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2013-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2013-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-04 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2013-03-04 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2013-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2013-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2013-03-04 tilføjes Legale ejere: Suiying Ye (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2013-03-04 tilføjes Navne: FAFA ApS (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2013-03-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2013-03-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2013-03-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2013-03-04 tilføjes Stiftere: Suiying Ye (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2013-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2013-03-04 tilføjes Vedtægter: 2013-03-04 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2013-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2013-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-27)