Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr.Stationsvej 19, 4200 Slagelse (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-01 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-11-22 fjernes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-11-22 fjernes Navne: TEAM LISBERG ApS (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-11-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-11-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-11-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-11-22 fjernes Stiftere: Jørn Lisberg (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-11-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2015-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2015-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-19 fjernes Bestyrelse: Jørn Lisberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-19 fjernes Direktion: Jørn Lisberg (direktør) (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-03-19 tilføjes Bestyrelse: Jørn Lisberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-03-19 tilføjes Direktion: Jørn Lisberg (direktør) (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-01-06 fjernes Direktion: Jørn Lisberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr.Stationsvej 19, 4200 Slagelse (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2014-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Snedkervej 29, 1. tv., 4200 Slagelse (offentliggjort 2014-09-08)
Den 2014-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snedkervej 29, 1. tv., 4200 Slagelse (offentliggjort 2014-09-08)
Den 2014-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Snedkervej 29, 1. th., 4200 Slagelse (offentliggjort 2014-08-05)
Den 2014-07-02 tilføjes Direktion: Jørn Lisberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 fjernes Direktion: Allan Black Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-21 tilføjes Direktion: Allan Black Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-21 fjernes Direktion: Jørn Lisberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snedkervej 29, 1. th., 4200 Slagelse (offentliggjort 2014-08-05)
Den 2013-03-01 tilføjes Direktion: Jørn Lisberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er transport og spedition. (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2013-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2013-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-01 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2013-03-01 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2013-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2013-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2013-03-01 tilføjes Navne: TEAM LISBERG ApS (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2013-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2013-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2013-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2013-03-01 tilføjes Stiftere: Jørn Lisberg (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2013-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-03-01 tilføjes Vedtægter: 2013-03-01 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2013-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2013-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-19)