Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmevej 193, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmevej 193, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Direktion: Sayed Amir Hussini (direktør) (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2022-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af personbiler (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: sacars.dk@hotmail.com (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2022-01-01 tilføjes Navne: SA Cars ApS (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2022-01-01 tilføjes Vedtægter: 2022-01-01 (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Lotteri- og anden spillevirksomhed (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: st.aps@hotmail.com (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2021-12-31 fjernes Navne: S&T INVEST ApS (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2021-12-17 tilføjes Legale ejere: Sayed Amir Hussini (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2021-12-17 fjernes Legale ejere: Sayed Sherif Hussini (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2021-12-17 tilføjes Reelle ejere: Sayed Amir Hussini (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2021-12-17 fjernes Reelle ejere: Sayed Sherif Hussini (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2021-12-17 fjernes Direktion: Sayed Sherif Hussini (direktør) (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmevej 193, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2020-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvangs Allé 2, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Kontaktoplysninger: st.aps@hotmail.com (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2020-08-03 fjernes Kontaktoplysninger: spilogtrav@gmail.com (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-26 tilføjes Direktion: Sayed Sherif Hussini (direktør) (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2018-08-26 fjernes Direktion: Peter Trolle Jul Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-08-26 tilføjes Vedtægter: 2018-08-26 (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2018-08-23 tilføjes Legale ejere: Sayed Sherif Hussini (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2018-08-23 fjernes Legale ejere: Peter Trolle Jul Jensen (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Reelle ejere: Sayed Sherif Hussini (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2018-08-23 fjernes Reelle ejere: Peter Trolle Jul Jensen (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Legale ejere: Peter Trolle Jul Jensen (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-06-30 fjernes Legale ejere: Bjørn Stig Bartens (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-06-29 tilføjes Legale ejere: Peter Trolle Jul Jensen (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-06-29 fjernes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET AF 4/2 2011 ApS, Peter Trolle Jul Jensen (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-28 fjernes Legale ejere: Peter Trolle Jul Jensen (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-30 tilføjes Reelle ejere: Peter Trolle Jul Jensen (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-06-30 fjernes Reelle ejere: Bjørn Stig Bartens (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-06-29 tilføjes Reelle ejere: Peter Trolle Jul Jensen (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-06-29 fjernes Reelle ejere: Peter Trolle Jul Jensen (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-06-28 fjernes Reelle ejere: Peter Trolle Jul Jensen (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-01 fjernes Legale ejere: THORSTEIN HOLDING AF 2012 ApS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 279.000,00 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2018-01-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2018-01-09 tilføjes Legale ejere: THORSTEIN HOLDING AF 2012 ApS, Peter Trolle Jul Jensen, INVESTERINGSSELSKABET AF 4/2 2011 ApS, Bjørn Stig Bartens (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-01-08 fjernes Legale ejere: Peter Trolle Jul Jensen, Bjørn Stig Bartens (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2018-01-09 tilføjes Reelle ejere: Peter Trolle Jul Jensen, Bjørn Stig Bartens (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-01-08 fjernes Reelle ejere: Peter Trolle Jul Jensen, Bjørn Stig Bartens (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2018-01-09 tilføjes Vedtægter: 2018-01-09 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-01-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-04 tilføjes Legale ejere: Karsten Opager, Peter Trolle Jul Jensen, Bjørn Stig Bartens (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-04 fjernes Legale ejere: Karsten Opager (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-03 fjernes Legale ejere: Peter Trolle Jul Jensen, Bjørn Stig Bartens (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-04 tilføjes Reelle ejere: Karsten Opager, Peter Trolle Jul Jensen, Bjørn Stig Bartens (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-04 fjernes Reelle ejere: Karsten Opager (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-03 fjernes Reelle ejere: Peter Trolle Jul Jensen, Bjørn Stig Bartens (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-28 tilføjes Legale ejere: Peter Trolle Jul Jensen, Bjørn Stig Bartens (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-11-28 fjernes Legale ejere: LUDANICA ApS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-15 fjernes Legale ejere: Bartro Invest ApS (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-28 tilføjes Reelle ejere: Peter Trolle Jul Jensen, Bjørn Stig Bartens (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-11-27 fjernes Reelle ejere: Bjørn Stig Bartens, Peter Trolle Jul Jensen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-15 tilføjes Reelle ejere: Peter Trolle Jul Jensen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-10-29)
Den 2017-10-20 tilføjes Legale ejere: Bartro Invest ApS, LUDANICA ApS (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-10-19 fjernes Legale ejere: Bartro Invest ApS (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-10-11 tilføjes Legale ejere: Bartro Invest ApS (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-10-10 fjernes Legale ejere: Bartro Invest ApS (offentliggjort 2017-10-29)
Den 2017-10-11 tilføjes Reelle ejere: Bjørn Stig Bartens (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-10-11 tilføjes Vedtægter: 2017-10-11 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-10-11 fjernes Bestyrelse: Peter Trolle Jul Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-17 tilføjes Kontaktoplysninger: spilogtrav@gmail.com (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2017-01-04 tilføjes Legale ejere: Bartro Invest ApS (offentliggjort 2017-10-29)
Den 2017-01-04 fjernes Legale ejere: Dennis Pedholt Jensen (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-03 fjernes Legale ejere: Bartro Invest ApS (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-22 tilføjes Legale ejere: Bartro Invest ApS (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2016-12-22 fjernes Legale ejere: Ribegade 8-10 ApS, Peter Trolle Jul Jensen, Bjørn Stig Bartens (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-04 tilføjes Bestyrelse: Karsten Opager (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-29)
Den 2016-09-04 fjernes Bestyrelse: Dennis Pedholt Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-09-04 tilføjes Legale ejere: Bjørn Stig Bartens, Dennis Pedholt Jensen (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-09-03 fjernes Legale ejere: Dennis Pedholt Jensen, Bjørn Stig Bartens (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-05 tilføjes Bestyrelse: Bjørn Stig Bartens (formand) (offentliggjort 2017-10-29)
Den 2016-05-05 fjernes Bestyrelse: Kim Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-05-05 tilføjes Legale ejere: Dennis Pedholt Jensen, Bjørn Stig Bartens, Peter Trolle Jul Jensen (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-05-04 fjernes Legale ejere: Peter Trolle Jul Jensen, Dennis Pedholt Jensen (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-10 tilføjes Legale ejere: Peter Trolle Jul Jensen, Dennis Pedholt Jensen (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-01-09 fjernes Legale ejere: Peter Trolle Jul Jensen, Dennis Pedholt Jensen, Bjørn Stig Bartens (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-12-28 tilføjes Bestyrelse: Kim Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2015-12-28 fjernes Bestyrelse: Bjørn Stig Bartens (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-28 tilføjes Legale ejere: Bjørn Stig Bartens, Ribegade 8-10 ApS (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-12-27 fjernes Legale ejere: LUDANICA Holding ApS, Bjørn Stig Bartens (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 184.000,00 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2015-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2015-05-13 tilføjes Vedtægter: 2015-05-13 (offentliggjort 2017-10-29)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive spillekiosk, handel og service samt aktiviteter i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2015-01-29 tilføjes Navne: S&T INVEST ApS (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2015-01-28 fjernes Navne: 3 I ÉEN ApS (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2015-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2017-10-29)
Den 2015-01-29 tilføjes Vedtægter: 2015-01-29 (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-14 tilføjes Bestyrelse: Bjørn Stig Bartens (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-14 fjernes Bestyrelse: Kim Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 163.000,00 (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2014-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: Bjørn Stig Bartens (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-03-06 tilføjes Bestyrelse: Kim Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvangs Allé 2, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2013-03-01 tilføjes Direktion: Peter Trolle Jul Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Hovedbranche: Lotteri- og anden spillevirksomhed (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2013-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 129.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Legale ejere: LUDANICA Holding ApS, Peter Trolle Jul Jensen, Dennis Pedholt Jensen (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2013-03-01 tilføjes Navne: 3 I ÉEN ApS (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2013-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Stiftere: Peter Trolle Jul Jensen, LUDANICA Holding ApS, Dennis Pedholt Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-03-01)
Den 2013-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)