Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Direktion: Ulrik Arendholt Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-05-31 fjernes Direktion: Dorthe Rønholdt Iversen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2020-09-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-20 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Arendholt Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-20 fjernes Bestyrelse: Laszlo Andras Istvan Kolos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-04 tilføjes Bestyrelse: Laszlo Andras Istvan Kolos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-08-04 fjernes Bestyrelse: Ulrik Arendholt Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-03 fjernes Bestyrelse: Laszlo Andras Istvan Kolos (næstformand) (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-04 tilføjes Direktion: Dorthe Rønholdt Iversen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-08-04 fjernes Direktion: Ulrik Arendholt Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 28, 2820 Gentofte (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Edvard Teglers Vej 5, 2. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-28 tilføjes Kontaktoplysninger: uan@dulco.net (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-27 fjernes Kontaktoplysninger: di@dulco.net (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2013-12-20 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2013-12-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2013-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: di@dulco.net (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2013-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Edvard Teglers Vej 5, 2. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2013-02-28 tilføjes Bestyrelse: Laszlo Andras Istvan Kolos (næstformand) (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2013-02-28 tilføjes Direktion: Ulrik Arendholt Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2013-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med engros handel med fødevarer og hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2013-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Legale ejere: LALO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2013-02-28 tilføjes Navne: DULCO INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2013-02-28)
Den 2013-02-28 tilføjes Reelle ejere: Dorthe Rønholdt Iversen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2013-02-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-02-28 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Stiftere: LALO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller een direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Vedtægter: 2013-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-02-28)
Den 2013-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)