Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Ejerskaber | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Formål | Navne | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Vedtægter: 2023-02-01 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2014-10-16 sletter virksomheden Ejerskaber: ISBJØRN IVS. (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2014-11-13 sletter virksomheden Ejerskaber: DOMUS OTIUM IVS. (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2014-11-13 sletter virksomheden Ejerskaber: TURNKEY HOUSING IVS. (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2023-01-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-09-30 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2021-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-14 tilføjes Navne: Restaurant Sundby Sejl ApS (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-13 fjernes Navne: GREEN SOLUTIONS CONSULTINGS ApS (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-14 tilføjes Vedtægter: 2021-12-14 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sophus Falcks Alle 22, 2791 Dragør (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjorthøj 29, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 tilføjes Direktion: Jørgen Michelsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-03-21 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-03-22 tilføjes Legale ejere: Jørgen Michelsen (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 fjernes Legale ejere: VANGUARD ApS (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Michelsen (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 fjernes Reelle ejere: Peter Tørsløv (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-02-22 fjernes Direktion: Peter Tørsløv (direktør) (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjorthøj 29, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkerisparken 62, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-08 fjernes Kontaktoplysninger: hv@gresoco.com (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-07 fjernes Hjemmeside: www.gresoco.com (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 tilføjes Legale ejere: VANGUARD ApS (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-06-30 fjernes Legale ejere: Pondus & Co ApS (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-29 fjernes Legale ejere: VANGUARD ApS (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-30 tilføjes Reelle ejere: Peter Tørsløv (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-06-30 fjernes Reelle ejere: Henrik Vig (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-29 fjernes Reelle ejere: Peter Tørsløv (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-30 fjernes Direktion: Henrik Vig (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkerisparken 62, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2016-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Virumgade 7, 2830 Virum (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-18 tilføjes Hjemmeside: www.gresoco.com (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2016-05-18 tilføjes Kontaktoplysninger: hv@gresoco.com (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2015-06-03 tilføjes Legale ejere: VANGUARD ApS (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2015-03-24 tilføjes Direktion: Peter Tørsløv (direktør) (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2014-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virumgade 7, 2830 Virum (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2014-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjorthøj 29, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2014-05-05)
Den 2014-01-06 tilføjes Direktion: Henrik Vig (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-06 fjernes Direktion: Peter Tørsløv (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjorthøj 29, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2014-05-05)
Den 2013-02-27 tilføjes Direktion: Peter Tørsløv (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivningsvirksomhed inden for grøn energi m.m., handel samt hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2013-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2013-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 tilføjes Legale ejere: Pondus & Co ApS (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2013-02-27 tilføjes Navne: GREEN SOLUTIONS CONSULTINGS ApS (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2013-02-27 tilføjes Reelle ejere: Peter Tørsløv, Henrik Vig (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2013-02-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2013-02-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2013-02-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 tilføjes Stiftere: VANGUARD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 tilføjes Vedtægter: 2013-02-27 (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2013-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-02-28)
Den 2013-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)