Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Simon Skafdrup | 18.09.2013 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Haraldsted | 18.09.2013 | 27.09.2021 | direktør |
Jens Bøhme | 25.02.2013 | 30.07.2013 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Haraldsted | 30.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Simon Skafdrup | 21.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Christine Brøkner | 21.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Eriksen | 21.10.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lene-Christine Knüttel Winther | 27.09.2021 | 30.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Haraldsted | 18.09.2013 | 21.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ole Madsbøll | 25.02.2013 | 27.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Simon Skafdrup | 25.02.2013 | 20.10.2020 | formand |
Jens Bøhme | 25.02.2013 | 18.09.2013 | bestyrelsesmedlem |