Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | xbrl | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2013-02-25 sletter virksomheden Ejerskaber: O.L. FORSIKRINGSAGENTUR ApS. (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydkajen 81, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-25 (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-12-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-12-11 fjernes Kontaktoplysninger: ol@olforsikringsagentur.dk (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-12-11 fjernes Legale ejere: Olaf Aaquist Lund (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-12-11 fjernes Navne: AAQUIST HOLDING AF 25-02-2013 ApS (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-12-11 fjernes Reelle ejere: Olaf Aaquist Lund (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-12-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-12-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-12-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-12-11 fjernes Stiftere: Olaf Aaquist Lund (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-12-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-10-15 fjernes Direktion: Olaf Aaquist Lund (adm. dir) (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2017-06-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-21 fjernes Revisor: bp-finans v/Bent Pedersen (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-26 tilføjes Revisor: bp-finans v/Bent Pedersen (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2016-01-26 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Henning Birkehøj (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2013-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydkajen 81, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2013-02-25 tilføjes Direktion: Olaf Aaquist Lund (adm. dir) (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2013-02-25 tilføjes Formål: er at udøve ikke finansiel Holding-virksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2013-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2013-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-25 (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2013-02-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2013-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2013-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2013-02-25 tilføjes Kontaktoplysninger: ol@olforsikringsagentur.dk (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2013-02-25 tilføjes Legale ejere: Olaf Aaquist Lund (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2013-02-25 tilføjes Navne: AAQUIST HOLDING AF 25-02-2013 ApS (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2013-02-25 tilføjes Reelle ejere: Olaf Aaquist Lund (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2013-02-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2013-02-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2013-02-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2013-02-25 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Henning Birkehøj (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2013-02-25 tilføjes Stiftere: Olaf Aaquist Lund (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2013-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2013-02-25 tilføjes Vedtægter: 2013-02-25 (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2013-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2013-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-15)