Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2013-02-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JN MURPRODUKTER ApS. (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2024-03-01 tilføjes Legale ejere: Charlotte Nielsen, Jesper Nielsen (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-03-01 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Nielsen, Jesper Nielsen (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-02-29 fjernes Legale ejere: Jesper Nielsen (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-02-29 fjernes Reelle ejere: Jesper Nielsen (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-01-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-02-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevænget 6, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2015-07-22)
Den 2015-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Krohaven 4, 3320 Skævinge (offentliggjort 2015-07-22)
Den 2015-07-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@jnmurprodukter.dk (offentliggjort 2015-07-22)
Den 2013-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krohaven 4, 3320 Skævinge (offentliggjort 2015-07-22)
Den 2013-02-26 tilføjes Direktion: Jesper Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holding- og investeringsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2013-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-26 tilføjes Legale ejere: Jesper Nielsen (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2013-02-26 tilføjes Navne: JC NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-02-27)
Den 2013-02-26 tilføjes Reelle ejere: Jesper Nielsen (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2013-02-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-02-26 tilføjes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-26 tilføjes Stiftere: Jesper Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-26 tilføjes Vedtægter: 2013-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-02-27)
Den 2013-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)