Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-02-26 sletter virksomheden Ejerskaber: QUAVIA ApS. (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnemosen 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Direktion: Flemming Bjerring Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-22 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Hovedbranche: Videregående uddannelser på universitetsniveau (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Legale ejere: Anette Jensen, Flemming Bjerring Jensen (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Navne: DECADE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes ObligatoriskEmail: fbj@decade.dk (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Reelle ejere: Anette Jensen, Flemming Bjerring Jensen (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Stiftere: Flemming Bjerring Jensen, Anette Jensen (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-06-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-11-26 tilføjes ObligatoriskEmail: fbj@decade.dk (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-01 tilføjes Hovedbranche: Videregående uddannelser på universitetsniveau (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2014-04-01 tilføjes Legale ejere: Anette Jensen, Flemming Bjerring Jensen (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2014-04-01 tilføjes Reelle ejere: Anette Jensen, Flemming Bjerring Jensen (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2014-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2013-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnemosen 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-02-22 tilføjes Direktion: Flemming Bjerring Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber og anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-22 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-02-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2013-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-02-22 tilføjes Navne: DECADE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-02-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-02-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-02-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-02-22 tilføjes Stiftere: Flemming Bjerring Jensen, Anette Jensen (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-02-22 tilføjes Vedtægter: 2013-02-22 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-04)