Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Navne | Vedtægter | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hindbærhaven 36, 8520 Lystrup (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordborggade 24, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-12 tilføjes Kontaktoplysninger: marcomatruglia@gmail.com (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2013-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CASA MIA ApS. (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2018-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Blockxchange ApS. (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordborggade 24, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2018-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Finderupvej 5, 3. 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-05 tilføjes Navne: Latalpa INC. ApS (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-04 fjernes Navne: MATRUGLIA HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-05 tilføjes Vedtægter: 2018-03-05 (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-20 fjernes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finderupvej 5, 3. 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2014-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Daugbjergvej 24, 1. 13., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-08-15)
Den 2013-03-22 tilføjes Legale ejere: Marco Agger Rose Matruglia (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2013-03-22 tilføjes Reelle ejere: Marco Agger Rose Matruglia (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2013-02-25 tilføjes Direktion: Marco Agger Rose Matruglia (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-25 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-02-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-03-04)
Den 2013-02-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-25 tilføjes Navne: MATRUGLIA HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2013-02-24 fjernes Navne: MATRUGLIA HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-22 tilføjes Navne: MATRUGLIA HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-25 tilføjes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-02-26)
Den 2013-02-24 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Daugbjergvej 24, 1. 13., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-08-15)
Den 2013-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-02-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-02-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-02-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-02-22 tilføjes Stiftere: Marco Agger Rose Matruglia (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-02-22 tilføjes Vedtægter: 2013-02-22 (offentliggjort 2018-03-05)