Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Nicolaj Borup Krog | 19.02.2013 | |
Teresa Borup Krog | 19.02.2013 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Teresa Borup Krog | 19.02.2013 | 09.12.2015 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Nicolaj Borup Krog | 19.02.2013 | 09.12.2015 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
JT Cover ApS (CVR 38862669) | NORMAL | 15.08.2017 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Wintex Cover ApS (CVR 37185809) | TVANGSOPLØST | 26.10.2015 | 08.06.2020 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |