Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Magnus Aase | 21.05.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Målfrid Aase | 08.02.2013 | 21.05.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kjell Martin Aase | 08.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Anton Kalstrup | 21.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Magnus Aase | 21.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Aase | 29.08.2018 | 08.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Målfrid Aase | 08.02.2013 | 04.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jacob Borregaard | 08.02.2013 | 21.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Magnus Aase | 08.02.2013 | 21.05.2015 | bestyrelsesmedlem |