Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Vedtægter | Direktion | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hovedbranche | Formål | ||||
Kapital | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-05 fjernes Bestyrelse: Karin Margrethe Meulengrath (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-15 tilføjes Vedtægter: 2018-11-15 (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-07 tilføjes Vedtægter: 2018-11-07 (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-23 tilføjes Bestyrelse: Dagmar Helles Brendstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-05-23 fjernes Bestyrelse: Palle Føns Bendix (formand) (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-23 tilføjes Direktion: Karin Margrethe Meulengrath (direktør) (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-23 fjernes Direktion: Palle Føns Bendix (direktion) (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-04-26 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-04-05 tilføjes Legale ejere: KARIN MEULENGRATH HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-05 fjernes Legale ejere: PALLE BENDIX HOLDING A/S (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-04 fjernes Legale ejere: KARIN MEULENGRATH HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-05 tilføjes Reelle ejere: Karin Margrethe Meulengrath (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-05 fjernes Reelle ejere: Palle Føns Bendix (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-04 fjernes Reelle ejere: Karin Margrethe Meulengrath (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-06-30 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-01-01 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2017-12-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2015-07-01 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-08 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2017-08-08 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-30 tilføjes Bestyrelse: Palle Føns Bendix (formand) (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2017-05-30 tilføjes Vedtægter: 2017-05-30 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2017-05-30 fjernes Direktion: Karin Margrethe Meulengrath (direktion) (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-23 tilføjes Reelle ejere: Karin Margrethe Meulengrath, Palle Føns Bendix (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2016-07-01 fjernes Revisor: AAM Invest Ebeltoft ApS, AAM Invest Ebeltoft ApS (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-31 tilføjes Vedtægter: 2016-05-31 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2016-05-16 tilføjes Revisor: AAM Invest Ebeltoft ApS, AAM Invest Ebeltoft ApS (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-05-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-07-01 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2015-05-08 fjernes Revisor: AAM Invest Ebeltoft ApS, AAM Invest Ebeltoft ApS (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af distrikts- og annonceblade (offentliggjort 2014-03-13)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2014-03-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-18 tilføjes Direktion: Palle Føns Bendix (direktion) (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2013-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med netbaserede marketingsværktøjer og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 133.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2013-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-18 tilføjes Vedtægter: 2013-06-18 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brokhøjvej 3, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-19 tilføjes Direktion: Karin Margrethe Meulengrath (direktion) (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2013-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2014-03-13)
Den 2013-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 tilføjes Legale ejere: KARIN MEULENGRATH HOLDING ApS, PALLE BENDIX HOLDING A/S (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2013-02-19 tilføjes Navne: MARINAGUIDE ApS (offentliggjort 2013-02-22)
Den 2013-02-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2013-02-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2013-02-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2013-02-19 tilføjes Revisor: AAM Invest Ebeltoft ApS, AAM Invest Ebeltoft ApS (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2013-02-19 tilføjes Stiftere: KARIN MEULENGRATH HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-02-22)
Den 2013-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)