Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-16 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2014-12-12 sletter virksomheden Ejerskaber: MALGODT ApS. (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: MALGODT ApS. (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-12-27 sletter virksomheden Ejerskaber: FäRG Skandinavien ApS. (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2021-04-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-04-14 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøddevang 9, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 53, st. th., 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 53, st. th., 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2018-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kresten@malgodt.dk (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiks Allé 111, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiks Allé 111, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiks Allé 85, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiks Allé 85, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2016-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 40, 7400 Herning (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 40, 7400 Herning (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2013-02-20 tilføjes Direktion: Kresten Kjær Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt enhver beslægtet aktivitet efter direktionens skøn og nærmere beslutning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-20 tilføjes Legale ejere: Kresten Kjær Larsen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2013-02-20 tilføjes Navne: KJÆR LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-02-21)
Den 2013-02-20 tilføjes Reelle ejere: Kresten Kjær Larsen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2013-02-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2013-02-20 tilføjes Stiftere: Kresten Kjær Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-20 tilføjes Vedtægter: 2013-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-02-21)
Den 2013-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)