Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 16, 4., 1656 København V (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Direktion: Søren Pedersen (direktion) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-20 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Legale ejere: HAPPY HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Navne: HARD ENERGY CANDY HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Reelle ejere: Søren Pedersen (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Stiftere: HAPPY HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2013-02-25 sletter virksomheden Ejerskaber: SMART TASTE ApS. (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-06-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-06-19 tilføjes Vedtægter: 2017-06-19 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-06-19 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-22 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2015-06-22 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2013-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 16, 4., 1656 København V (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2013-02-20 tilføjes Direktion: Søren Pedersen (direktion) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2013-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2013-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2013-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-20 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2013-02-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2013-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 350.000,00 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2013-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2013-02-20 tilføjes Legale ejere: HAPPY HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2013-02-20 tilføjes Navne: HARD ENERGY CANDY HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2013-02-20 tilføjes Reelle ejere: Søren Pedersen (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2013-02-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2013-02-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2013-02-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2013-02-20 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2013-02-20 tilføjes Stiftere: HAPPY HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2013-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion bestående af en direktør, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2013-02-20 tilføjes Vedtægter: 2013-02-20 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2013-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2013-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-21)