Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Strand 34, 1202 København K (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-06 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-15 fjernes Hovedbranche: Anlæg af veje og motorveje (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-15 fjernes Legale ejere: Van Gelder Groep B.V. (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-15 fjernes Navne: VAN GELDER A/S (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-15 fjernes Reelle ejere: E. Van De Poll (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-15 fjernes Stiftere: Winsløw Advokatfirma (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-27 fjernes Bestyrelse: Gerrit Willem Jan Veenhof (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-08-27 fjernes Direktion: Cornelius Jan Willem Schouten (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2018-06-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-13 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-11 tilføjes Vedtægter: 2018-06-11 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2018-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er byggeri, herunder anlæg af veje, tunneler, viadukter, broer, kajvægge samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2014-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2014-06-13 tilføjes Vedtægter: 2014-06-13 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-06 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2014-01-06 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anlæg af veje og motorveje (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Anlæg af veje og jernbaner (offentliggjort 2014-03-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strand 34, 1202 København K (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2013-02-06 tilføjes Bestyrelse: Gerrit Willem Jan Veenhof (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-06 tilføjes Direktion: Cornelius Jan Willem Schouten (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2013-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-06 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2013-02-06 tilføjes Hovedbranche: Anlæg af veje og jernbaner (offentliggjort 2014-03-14)
Den 2013-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2013-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2013-02-06 tilføjes Legale ejere: Van Gelder Groep B.V. (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2013-02-06 tilføjes Navne: VAN GELDER A/S (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2013-02-06 tilføjes Reelle ejere: E. Van De Poll (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2013-02-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2013-02-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2013-02-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2013-02-06 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-06 tilføjes Stiftere: Winsløw Advokatfirma (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2013-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2013-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-08)