Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FYSIOVEJEN AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER ApS. (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-19 tilføjes Kontaktoplysninger: Bryggergade8@gmail.com (offentliggjort 2015-02-19)
Den 2015-02-18 fjernes Kontaktoplysninger: majflem@vip.cybercity.dk (offentliggjort 2015-02-19)
Den 2013-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryggergade 8, 6600 Vejen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-14 tilføjes Direktion: Maj-Britt Høtoft (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalbesiddelse og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-02-25)
Den 2013-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-14 tilføjes Kontaktoplysninger: majflem@vip.cybercity.dk (offentliggjort 2015-02-19)
Den 2013-02-14 tilføjes Legale ejere: Maj-Britt Høtoft (offentliggjort 2015-02-19)
Den 2013-02-14 tilføjes Navne: MAJ-BRITT BRUUN HØTOFT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-02-19)
Den 2013-02-14 tilføjes Reelle ejere: Maj-Britt Høtoft (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2013-02-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-14 tilføjes Stiftere: Maj-Britt Høtoft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-14 tilføjes Vedtægter: 2013-02-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-02-19)
Den 2013-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)