Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2013-02-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDSJÆLLANDS BYGGESTYRING ApS. (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2016-01-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordsjællands Byggestyring & VVS ApS. (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-05-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ducator ApS. (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-06-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Alex Nyborg Madsen Studios ApS. (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2018-03-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Olsen & Søn Holding ApS. (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2021-09-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplexx A/S. (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplexx Construction ApS. (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-07-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Scandinavian Construction A/S. (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-05-31 tilføjes Vedtægter: 2015-05-31 (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2015-05-31 fjernes Revisor: Revisoren.nu v/Charlotte V. Bjerre (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-04-01 tilføjes Revisor: Revisoren.nu v/Charlotte V. Bjerre (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-04-01 fjernes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2013-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karlsgavevej 28, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-18 tilføjes Direktion: Ken Svend Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning herunder at eje kapitalandele. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2013-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-18 tilføjes Legale ejere: Ken Svend Olsen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2013-02-18 tilføjes Navne: NBSC HOLDING ApS (offentliggjort 2013-02-18)
Den 2013-02-18 tilføjes Reelle ejere: Ken Svend Olsen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2013-02-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2013-02-18 tilføjes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2013-02-18 tilføjes Stiftere: Ken Svend Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-18 tilføjes Vedtægter: 2013-02-18 (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2013-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-02-18)
Den 2013-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)