Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-10-01 fjernes Revisor: Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2013-02-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKJERNEGNENS MASKINSTATION ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2019-10-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ganeråparken 34, 6900 Skjern (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ganeråparken 34, 6900 Skjern (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-11-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ganeråparken 34, 6900 Skjern (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2017-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sæddingvej 8, 6900 Skjern (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-08-15 tilføjes Reelle ejere: Dennis Toft Brølling Rasmussen (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-07-25 tilføjes Revisor: Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2017-07-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2016-12-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-27 tilføjes Direktion: Dennis Toft Brølling Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-27 fjernes Direktion: Jens Peter Lindholdt Rasmussen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sæddingvej 8, 6900 Skjern (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2013-02-01 tilføjes Direktion: Jens Peter Lindholdt Rasmussen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-02-13)
Den 2013-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-01 tilføjes Legale ejere: Dennis Toft Brølling Rasmussen (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2013-02-01 tilføjes Navne: JDR HOLDING ApS (offentliggjort 2013-02-13)
Den 2013-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-02-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2013-02-01 tilføjes Stiftere: Jens Peter Lindholdt Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-01 tilføjes Vedtægter: 2013-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-02-13)
Den 2013-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)