Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ahmad Ragab Mohamed | 01.01.2016 | 18.02.2016 | direktør |
Abdalrahman Mohamed Sami Aruri | 15.08.2015 | 01.01.2016 | direktør |
Bader Aldeen Mahmoud Rasheed Sbehat | 08.05.2013 | 15.08.2015 | direktion |
Teresa Djurhuus | 07.02.2013 | 08.05.2013 | direktion |