Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-22 tilføjes Direktion: Simon Lie (direktør) (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-12-22 fjernes Direktion: Michael Toftvad (direktør) (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kamstrupvej 90, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kamstrupvej 90, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-06-10 tilføjes Direktion: Michael Toftvad (direktør) (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2022-06-10 fjernes Direktion: Bo Kühnel Matthisson (direktør) (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-23 tilføjes Direktion: Bo Kühnel Matthisson (direktør) (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2020-12-23 fjernes Direktion: Grant Hellier Lawrence (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-17 tilføjes Direktion: Anthony Hugh Smith (direktør) (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2017-03-17 fjernes Direktion: Linda Carina Carlsson (direktør) (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2016-06-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-06 tilføjes Direktion: Linda Carina Carlsson (direktør) (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2015-11-06 fjernes Direktion: Iain Alasdair Keith Moodie (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-29 tilføjes Vedtægter: 2015-05-29 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2013-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kamstrupvej 90, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2013-02-11 tilføjes Direktion: Iain Alasdair Keith Moodie (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier eller anparter, yde finansiering samt udøve hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-11 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2013-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-11 tilføjes Legale ejere: Thermo Fisher Scientific Investments (Sweden) SARL (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2013-02-11 tilføjes Navne: THERMO FISHER SCIENTIFIC DENMARK SENIOR HOLDINGS ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2013-02-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-02-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-11 tilføjes Stiftere: Grant Hellier Lawrence (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-11 tilføjes Vedtægter: 2013-02-11 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2013-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-02-12)
Den 2013-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)