Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Månedsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | Kapitalvaluta |
Den 2018-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 114, 2400 København NV (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-06 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-21 fjernes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-21 fjernes Legale ejere: Henriette Øe (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-21 fjernes Navne: OASEN AF 1.4.2014 ApS (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-21 fjernes ObligatoriskEmail: perikles@live.dk (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-21 fjernes Stiftere: Allan Arp-Hansen (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-08-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2017-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-15 fjernes Bestyrelse: Henriette Øe (formand) (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-15 fjernes Direktion: Henriette Øe (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2015-05-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2015-05-19 tilføjes Legale ejere: Henriette Øe (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2015-05-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2015-05-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-30)
Den 2015-05-19 tilføjes Vedtægter: 2015-05-19 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2015-05-19 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET LIS AAS (offentliggjort 2015-05-30)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 114, 2400 København NV (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2015-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 114, 2400 København NV (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 tilføjes Kontaktoplysninger: perikles@live.dk (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2015-04-13 fjernes Kontaktoplysninger: perikles@live.dk (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2015-04-12 fjernes Kontaktoplysninger: arp-hansen@hotmail.com (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 tilføjes ObligatoriskEmail: perikles@live.dk (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2015-04-01 tilføjes Bestyrelse: Henriette Øe (formand) (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2015-04-01 fjernes Bestyrelse: Allan Arp-Hansen (formand) (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-01 tilføjes Direktion: Henriette Øe (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2015-04-01 fjernes Direktion: Allan Arp-Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emdrupvej 114, 2400 København NV (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ericavej 147, 2. 36., 2820 Gentofte (offentliggjort 2014-04-02)
Den 2014-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restauretionsvirksomhed (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2014-04-01 tilføjes Navne: OASEN AF 1.4.2014 ApS (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2014-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2014-04-01 tilføjes Vedtægter: 2014-04-01 (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2014-03-31 fjernes Navne: NYGÅRDSKROEN ApS (offentliggjort 2014-04-02)
Den 2013-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ericavej 147, 2. 36., 2820 Gentofte (offentliggjort 2014-04-02)
Den 2013-02-06 tilføjes Bestyrelse: Allan Arp-Hansen (formand) (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2013-02-06 tilføjes Direktion: Allan Arp-Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2013-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2013-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-06 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2013-02-06 tilføjes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2013-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2013-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2013-02-06 tilføjes Kontaktoplysninger: arp-hansen@hotmail.com (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2013-02-06 tilføjes Navne: NYGÅRDSKROEN ApS (offentliggjort 2014-04-02)
Den 2013-02-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2013-02-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2013-02-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-30)
Den 2013-02-06 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET LIS AAS (offentliggjort 2015-05-30)
Den 2013-02-06 tilføjes Stiftere: Allan Arp-Hansen (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2013-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2013-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-15)