Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | ||||
Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vroldvej 67, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Solgårdsvej 36, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-22 fjernes Direktion: Jan Pilgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solgårdsvej 36, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2013-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels W. Gades Vej 16, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2013-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels W. Gades Vej 16, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2013-02-07 tilføjes Binavne: KOMPLEMENTARSELSKABET BEAURFORT PARTNERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Direktion: Jan Pilgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive aktiviteter relateret til investerings- rådgivnings og finansieringsvirksomhed samt asset managment (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Legale ejere: Jørgen Peter Hjorth Nielsen (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2013-02-07 tilføjes Navne: BEAUFORT PARTNERS ApS (offentliggjort 2013-02-11)
Den 2013-02-07 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Peter Hjorth Nielsen (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2013-02-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Stiftere: Jørgen Peter Hjorth Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Vedtægter: 2013-02-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-02-11)
Den 2013-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)